Hanes ariannol HEY SMILE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1125856
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £698.79k | £2.09m | £1.82m | £1.60m | £2.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £722.46k | £800.71k | £1.39m | £1.53m | £2.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £676.73k | £1.14m | £288.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £120.00k | £93.64k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £314.23k | £1.61m | £868.80k | £54.22k | £857.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £384.56k | £447.49k | £846.26k | £1.14m | £1.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £26.30k | £105.51k | £158.61k | £100.49k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £243.12k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.27m | £0 | £4.96k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £555.84k | £648.15k | £1.12m | £1.09m | £2.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £163.98k | £0 | £205.10k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.87k | £20.30k | £26.27k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £85.41k | £112.88k | £0 | £528.87k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.65k | £152.56k | £65.44k | £435.50k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.