Hanes ariannol VIVA ARTS AND COMMUNITY GROUP
Rhif yr elusen: 1126012
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £394.10k | £562.33k | £932.00k | £913.07k | £495.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240.17k | £179.69k | £134.18k | £223.32k | £566.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £346.00k | £256.70k | £813.21k | £209.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £470.91k | £860.87k | £889.03k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £10.33k | £5.59k | £491 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £80.81k | £16.80k | £3.13k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £284 | £232 | £40 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £48.51k | £20.38k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £20.01k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £157.60k | £106.48k | £158.86k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £1.63k | £1.64k | £1.30k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.52k | £8.27k | £7.92k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £20.46k | £26.06k | £63.16k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.