Hanes ariannol THE MERCHANT TAYLORS' SCHOOLS CROSBY

Rhif yr elusen: 1125485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.91m £14.99m £15.79m £16.72m £15.90m
Cyfanswm gwariant £16.44m £14.67m £16.11m £16.36m £16.35m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £234.94k £60.89k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £326.63k £40.00k £96.04k £462.65k £489.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £100.17k £133.00k £145.14k £155.59k £144.85k
Incwm - Weithgareddau elusennol £15.23m £14.05m £15.15m £15.69m £14.88m
Incwm - Gwaddolion £0 £40.00k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £307.64k £349.26k £349.33k £306.14k
Incwm - Arall £259.69k £459.63k £45.92k £65.34k £86.29k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £5.00k £105.37k £300.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £16.27m £14.55m £15.95m £16.19m £16.14m
Gwariant - Ar godi arian £165.97k £75.84k £86.74k £96.46k £116.69k
Gwariant - Llywodraethu £119.34k £90.13k £62.67k £54.03k £51.39k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £50.09k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £41.14k £74.07k £69.47k £101.90k