Ymddiriedolwyr GUISBOROUGH UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1125829

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Edward Godfrey | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Pauline Patricia Warrington | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Moira Stokoe | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|||||
David Robert Curd | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Brian Coulston | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Edna Margaret Featherstone | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Pamela Marie Rayment | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
John Richard Wardill | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.