Hanes ariannol THE LATIN PROGRAMME-VIA FACILIS

Rhif yr elusen: 1126564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £164.79k £57.19k £156.28k £199.67k £132.88k
Cyfanswm gwariant £169.93k £111.72k £181.61k £172.64k £164.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £1.60k £9.19k N/A N/A