Hanes ariannol ESSENTIAL CHRISTIAN
Rhif yr elusen: 1126997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.13m | £4.94m | £3.76m | £3.52m | £5.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13m | £4.79m | £3.75m | £3.72m | £5.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £117.92k | £157.20k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £678.30k | £1.20m | £1.78m | £1.36m | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.80k | £12.60k | £6.30k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.33m | £3.60m | £1.72m | £1.93m | £4.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £247 | £229 | £150 | £13 | £26 | |
|
Incwm - Arall | £105.05k | £127.02k | £253.79k | £229.10k | £120.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.12m | £4.78m | £3.73m | £3.71m | £5.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.55k | £13.35k | £23.06k | £16.95k | £38.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.94k | £6.58k | £10.10k | £5.11k | £11.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £83.43k | £138.94k | £61.69k | £36.98k | £24.84k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.