Hanes ariannol DARLINGTON ASSOCIATION ON DISABILITY
Rhif yr elusen: 1125848
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £973.92k | £1.04m | £1.18m | £1.11m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £973.70k | £1.02m | £1.00m | £1.10m | £1.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £674.79k | £679.86k | £692.22k | £728.98k | £804.09k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £119.09k | £34.73k | £49.00k | £41.08k | £23.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.76k | £10.80k | £3.30k | £12.82k | £6.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £969.05k | £1.03m | £1.18m | £1.09m | £1.26m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £106 | £132 | £36 | £34 | £514 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £947.02k | £998.55k | £981.25k | £1.08m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.69k | £23.33k | £23.68k | £24.54k | £25.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £17.56k | £23.10k | £27.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.