PATIENT LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To preserve & protect the health of patients of Willow Green surgery in East Preston, West Sussex, BN16 3AH by providing & assisting in the provision of facilities, support services and equipment. Advance the education of the public in health care. Advance the education and training of all non-administrative staff at the Surgery. Provide transport facilities for people who have special needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN CAREY OBE | Cadeirydd | 23 October 2013 |
|
|
||||
David Robert Leach | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Michael Richard Chapman | Ymddiriedolwr | 16 October 2019 |
|
|
||||
Valerie Jean Smith | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Dr Mark Andrew Lee | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Perry Eastaugh | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
||||
Dr Roma Elizabeth Roberts | Ymddiriedolwr | 22 October 2014 |
|
|
||||
JULIA EASTAUGH | Ymddiriedolwr | 23 October 2013 |
|
|||||
MRS L M WINDSOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.44k | £5.48k | £1.47k | £5.66k | £9.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.76k | £9.76k | £3.77k | £2.47k | £11.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 08 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 21 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 27 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED MADE 21 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
A TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH OF PATIENTS OF THE WILLOW GREEN DOCTORS' SURGERY AT STATION ROAD, EAST PRESTON, LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX, BN16 3AH (HEREINAFTER CALLED THE SURGERY) OR SUCH OTHER ADDRESS WHICH THE SURGERY MAY OCCUPY, BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES, SUPPORT SERVICES AND EQUIPMENT NOT NORMALLY PROVIDED BY THE STATUTORY AUTHORITIES. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN HEALTH CARE BY THE THE PROVISION OF LECTURES, FOR AND BY THE PUBLICATION OF NEWSLETTERS DEVOTED TO HEALTHCARE. B TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF ALL NON-ADMINISTRATIVE STAFF AT THE SURGERY AS MAY BE REQUIRED UNDER THEIR PROFESSIONAL BODIES, RULES AND REGULATIONS. C TO PROVIDE TRANSPORT FACILITIES FOR PEOPLE WHO HAVE SPECIAL NEED OF SUCH FACILITIES BECAUSE THEY ARE ELDERLY, POOR OR DISABLED, PEOPLE WITH YOUNG CHILDREN OR THOSE LIVING IN ISOLATED AREAS WHERE THERE ARE NO ADEQUATE PUBLIC TRANSPORT FACILITIES TO ENABLE THEM TO ATTEND MEDICAL AND OTHER APPOINTMENTS.
Maes buddion
LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 Churchfields
East Preston
Littlehampton
BN16 3FG
- Ffôn:
- 01903779702
- E-bost:
- jandrcarey@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window