Hanes ariannol THE ACCESS TO JUSTICE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1126147
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.25m | £2.44m | £11.60m | £7.72m | £7.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37m | £2.36m | £11.11m | £7.34m | £7.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.45m | £1.44m | £4.61m | £4.97m | £5.70m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.25m | £2.44m | £11.60m | £7.72m | £7.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £344 | £497 | £1.02k | £117 | £5.47k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.23m | £2.14m | £10.91m | £7.11m | £7.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.83k | £155.89k | £109.88k | £132.91k | £173.57k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.70k | £0 | £15.00k | £14.52k | £17.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.08m | £0 | £10.47m | £6.45m | £6.67m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £39.77k | £67.72k | £92.11k | £91.09k | £76.89k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.