Hanes ariannol KIELDER WATER AND FOREST PARK DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1139328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £537.16k | £346.07k | £337.98k | £368.72k | £240.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £526.97k | £303.81k | £274.96k | £283.64k | £261.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £73.87k | £78.06k | £69.51k | £57.33k | £72.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £59.02k | £23.90k | £78.33k | £151.93k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £397.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.34k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £133.92k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £525.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.73k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.52k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.