ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE MOOT HALL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1127073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR RICHARD WOOLDRIDGE | Cadeirydd | 11 March 2011 |
|
|||||||
John Lynn | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
||||||
Theresa Elizabeth Ann Byles | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|||||||
Michael Charles Bentley | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|
||||||
MRS J MILLER | Ymddiriedolwr | 14 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.