Hanes ariannol DAME KELLY HOLMES TRUST
Rhif yr elusen: 1128529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.23m | £1.46m | £641.86k | £600.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.11m | £1.12m | £788.66k | £1.06m | £907.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £249.51k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £173.69k | £211.14k | £10.50k | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £282.85k | £439.54k | £693.11k | £130.11k | £131.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £10.61k | £9.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £788.17k | £763.97k | £501.14k | £459.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £137 | £172 | £65 | £11 | £397 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £343.73k | £0 | £1.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.04m | £671.68k | £946.22k | £758.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.11k | £81.55k | £116.98k | £118.40k | £149.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £46.14k | £46.66k | £34.04k | £29.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.