Ymddiriedolwyr THE FOUNDATION FOR INTERNATIONAL COMMUNITY ASSISTANCE UK
Rhif yr elusen: 1127778

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colleen Rose Zakrewsky | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Gavin Bruce McGillivray | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Emma Peacock | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Alex Yew | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Herma Majoor | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Timothy Emil Stumpff | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Soeren Fryland Moeller | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Jordan Greenaway | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
Pedro Miguel Weiss | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
Dane Steven McGuire | Ymddiriedolwr | 28 March 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.