FUSION YOUTH PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of recreational and leisure time activities for local young people, provided in the interest of social welfare, designed to improve their conditions of life;promote good health and self esteem. These include an open youth group, a 'transitional' group for young women, mentoring, young women's work, schools work, residentials.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2018
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 2009: Cofrestrwyd
- FUSION (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER HAZELEY-JONES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VALERIE JOY KARLENE DANIEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON MAY ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HEATHER CARTY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ROY TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2014 | 01/01/2015 | 01/01/2016 | 01/01/2017 | 01/01/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 191 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 191 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 557 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 557 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 922 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 922 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1287 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1287 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1652 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1652 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 SEPTEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY IS ESTABLISHED FOR CHARITABLE PURPOSES ONLY FOR THE PUBLIC BENEFIT AND THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 21 LIVING IN THE AREA OF BENEFIT, IN ACCORDANCE WITH THE TENETS OF THE CHRISTIAN FAITH AS UNDERSTOOD BY THE CHURCH OF ENGLAND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE FOLLOWING: THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; THE PROVISION OF SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; THE PROMOTION OF GOOD HEALTH FOR THE GENERAL BENEFIT OF THE YOUNG PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT; THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION AND SELF ESTEEM OF THE YOUNG PEOPLE IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
101 HAMSTEAD HALL ROAD
BIRMINGHAM
B20 1JA
- Ffôn:
- 01215511336
- E-bost:
- roytaylor695@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window