ymddiriedolwyr FOXFIELD LIGHT RAILWAY SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1127378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (27 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Scragg | Cadeirydd | 16 November 2018 |
|
|
||||
John Calvin Eastwood | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|||||
Harry Alcock | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Riley | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Thomas Brammer | Ymddiriedolwr | 28 May 2022 |
|
|
||||
Anthony Dawson | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Matthew Healey | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Jake Tweedy | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Jane Bate | Ymddiriedolwr | 30 May 2020 |
|
|
||||
Stephen Turner | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
||||
Dave Allend | Ymddiriedolwr | 20 October 2017 |
|
|
||||
TREVOR BARNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.