Hanes ariannol The Keith Howard Foundation
Rhif yr elusen: 1127093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.53m | £1.80m | £1.20m | £890.00k | £20.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61m | £2.24m | £1.44m | £595.60k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.53m | £1.80m | £1.20m | £890.00k | £20.04m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £150 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.61m | £2.24m | £1.44m | £595.60k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.47k | £5.14k | £9.54k | £9.60k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.61m | £2.23m | £1.43m | £586.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.