Hanes ariannol SIDNEY WEST CENTRE CHARITY

Rhif yr elusen: 1129153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.97k £55.21k £45.93k £44.92k £53.44k
Cyfanswm gwariant £44.89k £34.90k £43.42k £52.41k £60.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A