Ymddiriedolwyr SIDNEY WEST CENTRE CHARITY
Rhif yr elusen: 1129153

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOFOJJUL HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|||||
Christine Cherry | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Nick Ellis | Ymddiriedolwr | 05 March 2023 |
|
|
||||
Anne Miles-eves | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Simon Hicks | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Stephen Laing | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
Diane Heckels | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.