ymddiriedolwyr DITCHLING MUSEUM OF ART + CRAFT
Rhif yr elusen: 1126970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Carol Watts | Cadeirydd | 04 December 2018 |
|
|
||||
Matthew Stuart Clayton | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Joanna May Myles | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Philippa Helen Hobson | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Isilda Pereira Almeida | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Brian Derek Cohen | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Ashley Knowles | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Gavin Ambrose | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Robert Edward Griffiths Mr | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.