THE FRIENDS OF CZECH HERITAGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raises funds by holding lectures and visits and approaching grant giving bodies and individuals to assist in restoration and enhancement of the cultural heritage in buildings, gardens and parks and their contents and in objects of historic, scientific, aesthetic or social value in the Czech Republic.Organises working holidays for volunteers to assist in restoring heritage sites.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
- Y Weriniaeth Tsiec
Llywodraethu
- 05 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF CZECH HISTORIC BUILDINGS, GARDENS AND PARKS (Enw blaenorol)
- THE UK FRIENDS OF CZECH HISTORIC BUILDINGS (Enw blaenorol)
- THE UK FRIENDS OF CZECH HISTORIC BUILDINGS, GARDENS AND PARKS (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER CAMERON JAMIESON | Cadeirydd |
|
|
|||||||
DAVID GEORGE CHICK | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|||||||
BARBARA PEACOCK | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|
||||||
JAMES ANDREW STUART ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 11 March 2013 |
|
|
||||||
CHARLES WAINWRIGHT THOMSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.21k | £4.80k | £7.05k | £8.43k | £15.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.63k | £8.60k | £12.93k | £8.05k | £10.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 26/11/2008 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 02/03/2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25/06/2013
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY THE PRESERVATION AND RESTORATION OF BUILDINGS, GARDENS, PARKS AND OTHER SITES (INCLUDING THEIR CONTENTS) OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE IN THE CZECH REPUBLIC FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY AT LARGE
Maes buddion
CZECH REPUBLIC
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Corvara
Church Lane
Ripe
LEWES
East Sussex
BN8 6AT
- Ffôn:
- 01323811456
- E-bost:
- info@czechfriends.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window