ymddiriedolwyr BRITISH AND IRISH ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIUMS
Rhif yr elusen: 1128168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Ian Christon | Cadeirydd | 28 July 2017 |
|
|
||||
Elizabeth Holly Cale | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|||||
Irinpreet Gill | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Nicola Mallott | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Forsythe | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Tyler Whitnall | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Lewis Rowden | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Romain Pizzi | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|||||
Zak Jon Showell | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Mark Anthony Habben | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Christopher Andrew Brown | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Dr Charlotte Mary Macdonald | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Stevie Jay Sheppard | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Tom Owen | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
David Anthony Field | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Dr Andrew Bowkett | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.