Hanes ariannol QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH COVENTRY

Rhif yr elusen: 1127882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £281.38k £219.72k £259.43k £174.31k £170.26k
Cyfanswm gwariant £271.05k £231.76k £227.33k £173.63k £154.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A