Ymddiriedolwyr QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH COVENTRY

Rhif yr elusen: 1127882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev NEIL DAVID MARTIN Cadeirydd 11 September 2018
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ololade Oladapo Olaniyi Ymddiriedolwr 07 April 2024
Dim ar gofnod
Ajayi Toyin Medaiyese Ymddiriedolwr 07 April 2024
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Andrew John Knott Ymddiriedolwr 19 May 2021
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Christine Margaret Headon Ymddiriedolwr 19 May 2021
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Angela Liley Ymddiriedolwr 19 May 2021
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Jonathan James Gilbert White Ymddiriedolwr 19 May 2021
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
MIRANDA SHIEH Ymddiriedolwr 12 May 2019
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
IAIN JAMES COLVILLE Ymddiriedolwr 13 October 2015
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JUDITH MABEL BRAZIER Ymddiriedolwr 15 March 2011
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ANNA ELIZABETH GRIMSHAW Ymddiriedolwr 15 March 2011
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DAN SIMONDS Ymddiriedolwr 11 March 2003
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
CHRIS BURRELL Ymddiriedolwr 10 March 1992
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar
JAN WILLIAM FISHER Ymddiriedolwr
QUEENS ROAD BAPTIST CHURCH, COVENTRY
Cofrestrwyd yn ddiweddar