TEES RIVERS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is involved in activities to improve the rivers, streams, watercourses and water impoundments of the catchments of the river Tees and its tributaries. In particular, work has been undertaken to deliver advice and capital works on diffuse rural pollution and invasive species control at a number of locations. The charity has also delivered River lab projects into local schools.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,964,381
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £6.77m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £193.25k | |
Buddsoddiadau | £3.30k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,067,101
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.07m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,139,202 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.07m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £5.90m |
Pobl

11 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Darlington
- Durham
- Gogledd Swydd Gaerefrog
- Hartlepool
- Middlesbrough
- Redcar And Cleveland
- Stockton-on-tees
Llywodraethu
- 01 Ebrill 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jeremy Simpson | Cadeirydd |
|
|
|||||
Olly Shepherd | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Chris Noble | Ymddiriedolwr | 04 May 2017 |
|
|
||||
Mark Hannaford | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
PROF Edward Maltby | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD MURROUGH WILSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £506.99k | £610.53k | £741.11k | £1.37m | £6.96m | |
|
Cyfanswm gwariant | £486.42k | £431.86k | £619.84k | £1.43m | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £65.47k | £99.35k | £228.95k | £438.35k | £6.14m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £1.77k | £100.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £1.68k | £0 | £193.25k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £506.82k | £510.45k | £736.89k | £1.26m | £6.77m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £170 | £100.08k | £770 | £680 | £3.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £486.42k | £431.86k | £619.84k | £1.43m | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £4.28k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.34k | £2.32k | £3.60k | £6.79k | £15.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £826 | £1.03k | £537 | £245 | £5.60m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1 | £1 | £1 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm asedau | £409.12k | £701.81k | £749.71k | £660.21k | £2.26m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £5.73k | £119.94k | £46.09k | £22.49k | £1.33m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 FEBRUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
1 TO CONSERVE, PROTECT, REHABILITATE AND IMPROVE THE RIVERS, STREAMS WATERCOURSES AND WATER IMPOUNDMENTS OF THE CATCHMENTS COMPRISING THE RIVER TEES AND ITS TRIBUTARIES INCLUDING ADJACENT WATER COURSES, ESTUARINE AND COASTAL AREAS. 2 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC, OR ANY ASSOCIATION, COMPANY, LOCAL AUTHORITY, ADMINISTRATIVE OR GOVERNMENT AGENCY OR PUBLIC BODY OR REPRESENTATIVE BODY IN: A THE UNDERSTANDING OF RIVERS, RIVER CORRIDORS AND CATCHMENTS INCLUDING THEIR FAUNA, FLORA AND ECONOMIC OR SOCIAL ACTIVITY, AND RIVER CATCHMENT MANAGEMENT B THE NEED FOR, AND BENEFITS OF, CONSERVATION, PROTECTION, REHABILITATION AND IMPROVEMENT OF AQUATIC ENVIRONMENTS.
Maes buddion
THE RIVER TEES AND ITS TRIBUTARIES INCLUDING ADJACENT WATER COURSES, STILL WATERS, ESTUARINE AND COASTAL AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clocktower
South Park
Darlington
Co Durham
DL1 5TG
- Ffôn:
- 01748518066
- E-bost:
- info@teesriverstrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window