Hanes ariannol EMMAUS SALFORD

Rhif yr elusen: 1128162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £457.93k £472.24k £338.64k £482.37k £461.68k
Cyfanswm gwariant £429.65k £481.67k £460.32k £460.32k £457.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £817 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.64k £31.97k N/A N/A N/A