ymddiriedolwyr CAIUS HOUSE
Rhif yr elusen: 1130066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Edward Nettlefold | Cadeirydd | 15 March 2017 |
|
|
||||
Brad Smith | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Simone Allen | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Virgo | Ymddiriedolwr | 26 July 2019 |
|
|
||||
MARIA LARGEY | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|||||
James Morris | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
JOHNNY COLVILLE | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
ANDREW REICHER | Ymddiriedolwr | 17 September 2013 |
|
|||||
CALLY HAMMOND REVD DR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.