Hanes ariannol GROUNDWORK WEST MIDLANDS
Rhif yr elusen: 1128858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.99m | £1.83m | £1.54m | £2.70m | £3.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.73m | £2.84m | £1.79m | £2.67m | £2.89m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £170.42k | £106.87k | N/A | £8.37k | £27.84k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £188.61k | £257.69k | £141.82k | £203.74k | £330.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.34k | £43.09k | £6.65k | £8.55k | £1.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £109.78k | £44.47k | £75.58k | £1.37k | £10.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.76m | £1.68m | £1.43m | £2.67m | £3.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £70.23k | £61.23k | £32.86k | £24.56k | £25.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £201 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.65m | £2.83m | £1.76m | £2.66m | £2.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.67k | £3.29k | £32.60k | £2.28k | £32.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £48.85k | £62.58k | £33.97k | £73.90k | £48.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £21.10k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.