ymddiriedolwyr TOGETHER WOMEN PROJECTS (YORKSHIRE AND HUMBERSIDE)
Rhif yr elusen: 1128892
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Louise Rutter | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||||||||
Zafarine Iqbal | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||||
Perminderjeet Kaur Banwait | Ymddiriedolwr | 30 May 2022 |
|
|
||||||||||
Linda Christine Baines | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|||||||||||
Rosie Mcknight | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||||||
Rachel Davis | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||||||||
Jennifer Coleman-Peers | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||||||||
Dr Alexandria Bradley | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||||||||
Claire Vilarrubi | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|||||||||||
ALISON NATALIE KAY LOWE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.