MCF- LIFE CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Religious activities in, Coleshill, Castle Bromwich and the surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Solihull
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
- MERIDEN CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Henry Plumb | Cadeirydd | 14 December 2015 |
|
|
||||
Rev Kevin Christopher John Hunt | Ymddiriedolwr | 14 July 2023 |
|
|||||
Richard Alan Windridge | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
Alan Joseph Cameron FCMA CGMA | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
INIE WILHELMINA JEAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HERBERT JEAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.14k | £29.51k | £29.68k | £42.02k | £40.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.59k | £27.82k | £26.96k | £40.94k | £44.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 31 Mawrth 2025 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 31 Mawrth 2025 | 92 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 02 Ionawr 2025 | 371 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 02 Ionawr 2025 | 371 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 27 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 27 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 27 Mawrth 2021 | 88 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 27 Mawrth 2021 | 88 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/05/2009 AS AMENDED ON 24/08/2015
Gwrthrychau elusennol
1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN MERIDEN AND ITS SURROUNDING AREAS ('THE AREA OF BENEFIT'), THROUGH, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY, THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, BIBLE STUDY SESSIONS AND COURSES ON THE CHRISTIAN FAITH. 2 TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS IN THE AREA OF BENEFIT, THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS. 3 THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING OR WORKING IN THE SAID AREA OF BENEFIT BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH HELP, SUPPORT AND TRAINING PROGRAMMES.
Maes buddion
MERIDEN AND ITS SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Victory Hall
76
Chester Road
Birmingham
- Ffôn:
- 07970552667
- E-bost:
- mcflifechurch@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window