Hanes ariannol THE FRIENDS OF ROMSEY ABBEY

Rhif yr elusen: 1134191
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.54k £12.50k £21.75k £10.56k £16.44k
Cyfanswm gwariant £10.63k £9.31k £16.75k £13.31k £32.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A