ymddiriedolwyr BELVOIR CRICKET & COUNTRYSIDE TRUST
Rhif yr elusen: 1131442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Charles Richards Sir | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|||||
Richard Hilton Clegg | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
KATHRINE RACHEL BYGOTT | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Julie Vivian Hopkins | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
David Epton | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Richard Clowes | Ymddiriedolwr | 26 March 2015 |
|
|
||||
Alistair Anthony James Troughton | Ymddiriedolwr | 26 March 2015 |
|
|
||||
Nicholas Turner | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|||||
Jamie Dalrymple | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
OLIVER HENRY JAMES STOCKEN CBE | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|||||
PROFESSOR DAVID PATON | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|
||||
PHILLIP PAUL O'BRIEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.