Hanes ariannol DALLAGLIO RUGBYWORKS
Rhif yr elusen: 1130353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.85m | £2.07m | £1.19m | £1.67m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.26m | £2.17m | £984.73k | £1.37m | £1.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.87k | £11.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £76.84k | £10.69k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £850.41k | £1.30m | £954.67k | £619.26k | £671.05k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £975.37k | £559.95k | £69.66k | £920.24k | £717.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.79k | £15.32k | £89.81k | £116.70k | £86.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £860 | £413 | £503 | £221 | £1.90k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £196.05k | £76.84k | £10.69k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £1.26m | £729.96k | £874.30k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £938.43k | £908.10k | £254.77k | £498.85k | £481.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.79k | £7.55k | £25.50k | £27.50k | £21.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.