ymddiriedolwyr DALLAGLIO RUGBYWORKS
Rhif yr elusen: 1130353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnes Phuong-Mai Fenton | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Ann Silla | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Nicholas Maughan | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Paul Bashir | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Nick Theakstone | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Keir Stephenson | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
John Verdi d'Abbro | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Andrew Timothy Cook | Ymddiriedolwr | 12 December 2017 |
|
|||||
Charles Peregrine Kirwan Taylor | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.