Hanes ariannol THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD AND THE RCCG THE POTTERS HOUSE PARISH THAMESMEAD
Rhif yr elusen: 1129049
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.56k | £16.00k | £9.74k | £8.96k | £6.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.81k | £14.03k | £10.65k | £8.61k | £7.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.