Hanes ariannol PANCHAMUKHEE

Rhif yr elusen: 1130444
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £30.12k £21.89k £4.44k £15.13k £16.86k
Cyfanswm gwariant £22.46k £21.60k £3.82k £15.62k £13.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A