ymddiriedolwyr WRENTHORPE COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1130464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Michael Scholey | Cadeirydd | 28 February 2024 |
|
|
||||
Malcolm St John-Smith | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
JULIE BAKER | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Judith Trickett | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||
Rev STUART MILLINGTON | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
MR JON RIGBY | Ymddiriedolwr | 07 July 2009 |
|
|||||
MRS JO ROBINSON | Ymddiriedolwr | 07 July 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.