Hanes ariannol AUDACIOUS CHURCH
Rhif yr elusen: 1129633
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.09m | £4.05m | £2.84m | £3.37m | £3.65m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.36m | £2.52m | £1.95m | £2.42m | £3.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £15.57k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.42m | £3.48m | £2.68m | £2.97m | £2.97m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £167.73k | £115.63k | £100.86k | £283.07k | £405.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £340.91k | £315.07k | £57.65k | £116.41k | £254.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £158.53k | £130.07k | £3.33k | £794 | £20.56k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £6.68k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.31m | £2.47m | £1.85m | £2.32m | £3.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.23k | £52.40k | £98.29k | £103.77k | £137.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.89k | £3.29k | £3.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £65.26k | £55.28k | £67.22k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.