Hanes ariannol THE KING EDWARD'S SCHOOL BIRMINGHAM TRUST
Rhif yr elusen: 1129776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £680.06k | £2.86m | £697.53k | £593.60k | £706.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £836.09k | £2.78m | £690.87k | £718.41k | £680.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £734.58k | £2.81m | £702.82k | £709.50k | £678.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £117.39k | £0 | £103.40k | £206.46k | £57.01k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.88k | £53.15k | £49.05k | £90.56k | £85.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £767.25k | £2.72m | £618.32k | £631.04k | £590.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £68.84k | £67.19k | £72.54k | £87.36k | £90.73k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.58k | £5.82k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £655.94k | £2.61m | £618.32k | £631.04k | £590.06k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £66.08k | £67.19k | £17.40k | £87.36k | £90.73k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.