ymddiriedolwyr THE EAST MANCHESTER COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1131060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Caroline Glendinning | Cadeirydd | 06 November 2019 |
|
|||||
Jennifer Hiu Wai Fung | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Katie Fernandez | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Anna Elizabeth Bennett | Ymddiriedolwr | 11 July 2022 |
|
|
||||
Hazel Batchelor | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|
||||
Justine Bianza Mutombo | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Jeremie Bidwaya Diatapakola | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
John Fitzgerald Kennedy Affriyie | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
John Tyrrell | Ymddiriedolwr | 10 July 2017 |
|
|
||||
CATH MAFFIA | Ymddiriedolwr | 04 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.