THE HOUSE OF THE BLESSED MARY THE VIRGIN IN OXFORD, COMMONLY CALLED ORIEL COLLEGE, OF THE FOUNDATION OF EDWARD THE SECOND OF FAMOUS MEMORY SOMETIME KING OF ENGLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of undergraduate education within the University of Oxford and to promote research and advanced study.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Cyfanswm incwm:
£16,637,000
Roddion a chymynroddion | £2.88m | |
Weithgareddau elusennol | £8.24m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £440.00k | |
Buddsoddiadau | £4.96m | |
Arall | £117.00k |
Cyfanswm gwariant:
£12,308,000
Codi arian | £1.91m | |
Weithgareddau elusennol | £10.37m | |
Arall | £28.00k |
£9,052,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.94m | |
Gwariant elusennol | £10.37m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.33m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.94m | |
Gwariant elusennol | £10.37m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £13.38m |
Pobl

187 Gweithwyr
46 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£70k i £80k | 3 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 25 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1156439 THE SIR MICHAEL MCWILLIAM FOUNDATION
- 18 Mai 2011: Cofrestrwyd
- ORIEL COLLEGE (Enw gwaith)
- THE PROVOST AND SCHOLARS OF THE HOUSE OF THE BLESSED MARY THE VIRGIN IN OXFORD COMMONLY CALLED ORIEL COLLEGE OF THE FOUNDATION OF EDWARD THE SECOND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
46 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Thomas Luke Johnson | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Dominic Alonzi | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Bernadette Young | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Olivia Elder | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Marco Zhang | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Dr Cecile Bishop | Ymddiriedolwr | 03 October 2021 |
|
|
||||
Margaret Jones Mrs | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Tim Elliot | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr David Maw | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Dr Sumana Sunyal | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Nicholas Gaskill | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Rev Robert Wainwright | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Mark Wynn | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Neil Mendoza | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Dr Julien Devriendt | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Dr Andrew Wells | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Dr Victor Mattellan | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Dr Patrick Farrell | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Dr Luca Castagnoli | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Prof Hindy Najman | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr Teresa Bejan | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|
||||
Dr Justin Coon | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
PROF LYNDAL ROPER | Ymddiriedolwr | 27 May 2013 |
|
|||||
Dr PAUL YOWELL | Ymddiriedolwr | 21 May 2013 |
|
|
||||
KATHRYN MURPHY | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
Prof MICHAEL PETER DEVEREUX | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
JOHN ARMOUR | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
LYNNE COX | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
IAN HORROCKS | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
JULIANE KERKHECKER | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|||||
Sandra Robertson | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|||||
Dr MUNGO WILSON | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
ANDREW BOOTHROYD | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
YADVINDER MALHI | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
BRUNO CURRIE | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
LARS FUGGER | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
Dr OLIVER POOLEY | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
JULIA MANNHERZ | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
GONZALO RODRIGUEZ-PEREYRA | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
WILLIAM WOOD | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
DAVID HODGSON | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
ANNETTE VOLFING | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
JAMES FRANK SPARKS | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
JOHN HUBER | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BOWDLER | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
||||
YAKOV KREMNITZER | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.27m | £6.58m | £12.63m | £11.90m | £11.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.45m | £18.58m | £14.11m | £12.42m | £12.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.95m | £1.92m | £2.33m | £3.32m | £2.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £165.00k | £38.00k | £351.00k | £975.00k | £440.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.67m | £4.31m | £6.09m | £7.14m | £8.24m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.65m | £510.00k | £1.02m | £736.00k | £635.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.67m | £3.98m | £3.74m | £4.28m | £4.96m | |
|
Incwm - Arall | £477.00k | £315.00k | £115.00k | £98.00k | £117.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £25.00k | £15.00k | £103.00k | £61.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.82m | £9.90m | £12.60m | £10.20m | £10.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.58m | £1.78m | £1.49m | £2.02m | £1.91m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.00k | £34.00k | £37.00k | £57.00k | £740.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.09m | £1.26m | £1.05m | £1.38m | £1.31m | |
|
Gwariant - Arall | £45.00k | £6.89m | £21.00k | £204.00k | £28.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.72m | £19.30m | £19.44m | £21.13m | £23.19m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £104.89m | £127.04m | £126.48m | £127.32m | £132.87m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.42m | £3.34m | £4.47m | £9.00m | £13.14m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.40m | -£1.30m | -£3.57m | -£2.03m | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £14.02m | £37.57m | £36.67m | £37.27m | £37.65m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 06 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 22 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
FOUNDING DOCUMENT OF 21 JANUARY 1326 AND STATUTES LAST AMENDED 1 APRIL 2007
Gwrthrychau elusennol
A COLLEGE OF SCHOLARS STUDYING SACRED THEOLOGY, CIVIL AND CANON LAW AND USEFUL KNOWLEDGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ORIEL COLLEGE
ORIEL SQUARE
OXFORD
OX1 4EW
- Ffôn:
- 01865276555
- E-bost:
- LODGE@ORIEL.OX.AC.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window