Hanes ariannol THE FOUNDATION OF SIR JOHN PERCYVALE IN MACCLESLFIELD OF 1502, RE-FOUNDED BY KING EDWARD VI IN 1552

Rhif yr elusen: 1137204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.80m £15.05m £17.07m £17.23m £18.92m
Cyfanswm gwariant £12.87m £14.55m £15.33m £16.79m £18.09m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £650.00k £322.00k £1.30m £120.00k £77.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £278.00k £502.00k £530.00k £592.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £12.50m £14.23m £15.01m £16.08m £17.72m
Incwm - Gwaddolion £0 £45.00k £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £63.00k £25.00k £42.00k £236.00k £212.00k
Incwm - Arall £587.00k £190.00k £214.00k £256.00k £318.00k
Incwm - Cymynroddion £13.00k £45.00k £1.27m £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £12.87m £13.25m £14.56m £16.01m £17.24m
Gwariant - Ar godi arian £0 £4.00k £4.00k £6.00k £6.00k
Gwariant - Llywodraethu £95.00k £60.00k £62.00k £0 £151.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £73.00k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £1.00k £0 £0
Gwariant - Arall £0 £1.29m £763.00k £779.00k £838.00k