Hanes ariannol ST ANNE'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1142660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.07m | £11.21m | £10.00m | £11.48m | £15.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.23m | £10.97m | £10.74m | £13.98m | £13.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.46m | £1.47m | £2.62m | £1.48m | £2.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £946.00k | £410.00k | £11.00k | £396.00k | £580.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.76m | £7.34m | £5.73m | £8.25m | £9.98m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £183.00k | £44.00k | £119.00k | £100.00k | £41.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.83m | £1.58m | £1.11m | £1.26m | £1.94m | |
|
Incwm - Arall | £83.00k | £405.00k | £526.00k | £96.00k | £59.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £148.00k | £101.00k | £200.10k | £246.27k | £643.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.53m | £9.65m | £9.64m | £12.61m | £11.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £968.00k | £958.00k | £1.05m | £996.00k | £1.11m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.00k | £58.00k | £62.00k | £71.00k | £74.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £228.00k | £227.00k | £224.00k | £222.00k | £225.00k | |
|
Gwariant - Arall | £727.00k | £360.00k | £46.00k | £372.00k | £478.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.