Dogfen lywodraethu CHARITY DIGITAL TRUST
Rhif yr elusen: 1133179
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 MAY 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 1 OCTOBER 2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24 OCT 2017 as amended on 04 Oct 2018 as amended on 19 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE IN ANY PART OF THE WORLD SUCH PURPOSES AS ARE RECOGNISED AS BEING EXCLUSIVELY CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAW IN ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT TO SUPPORT OR ESTABLISH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE WORLD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.