DEVON AND CORNWALL REFUGEE SUPPORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide 1 advice and support to asylum seekers and refugees in Devon and Cornwall 2 Signposting to solicitors to conduct AS appeals 3 Free food parcels to destitute ASRs 4 Free clothing 5 Internet suite 6 A social meeting place for ASRs 7 Arranging English and other courses 8 Talks to educate public in ASR issues 9 Activities to promote health and fitness among ASRs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 25 Mehefin 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Reznik-Zelenkova | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Asrar Bashir | Ymddiriedolwr | 12 March 2025 |
|
|
||||
Edward Charles Lees | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Azeb Mengisteab | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Sana Murrani | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Eccleston | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
JANE BARKES | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|
||||
John Stephens | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Alana Hunter | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Ian Peter Gasper | Ymddiriedolwr | 19 June 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £157.24k | £188.82k | £307.08k | £218.51k | £466.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £176.21k | £187.11k | £239.96k | £215.54k | £329.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 JUNE 2007 NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION 30 NOVEMBER 2010. as amended on 29 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
5.1 TO PROVIDE RELIEF TO REFUGEES AND THEIR DEPENDANTS LIVING IN DEVON AND CORNWALL WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS 5.2 TO PRESERVE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF REFUGEES AND THEIR DEPENDANTS RESIDENT IN DEVON AND CORNWALL 5.3 TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF REFUGEES AND THEIR DEPENDANTS RESIDENT IN DEVON AND CORNWALL IN NEED THEREOF SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ASSIST IN THEIR REHABILITATION WITHIN A NEW COMMUNITY 5.4 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ABOUT THE ISSUES RELATING TO REFUGEES 5.5 TO PROMOTE RESEARCH INTO THE CONDITIONS OF LIFE OF REFUGEES RESIDING IN DEVON AND CORNWALL AND TO PUBLISH THE RESULTS OF SUCH RESEARCH
Maes buddion
DEVON AND CORNWALL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
DEVON & CORNWALL REFUGEE SUPPORT
7 WHIMPLE STREET
PLYMOUTH
PL1 2DH
- Ffôn:
- 01752265952
- E-bost:
- hub@dcrs-plymouth.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window