BANGLADESH ASSOCIATION AND COMMUNITY PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BACP exists to promote the welfare of the deprived and disadvantaged communities within Rochdale through: - vocational training,IT, Employability courses - welfare, advice & support services - day care centre for the BME elders - gender specific gym facilities - engaging children, young people & women in positive pursuits - language school for the children - community cohesion activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £15,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Rochdale
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1059753 THE BANGLADESH ASSOCIATION AND COMMUNITY PROJECT
- 22 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR RAHMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Musharraf Hussain | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|||||
Dr Azm Mahbubul Anam Khan | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Fardausi Chowdhury | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
SYED JAMAL HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
FARUK ALI | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
FOZOR ALI | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
SAKON MIAH | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
SYED SORKUM ISLAM | Ymddiriedolwr | 30 October 2016 |
|
|
||||
SUHEL MIAH | Ymddiriedolwr | 03 July 2012 |
|
|||||
SHEK MD KOYRUL ALAM | Ymddiriedolwr | 03 July 2012 |
|
|
||||
ISLAM SAIFUL SIDDIQUE | Ymddiriedolwr | 03 July 2012 |
|
|
||||
MR BASITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR KALAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.42k | £79.72k | £57.71k | £289.35k | £410.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.20k | £40.87k | £61.54k | £234.14k | £395.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.75k | £53.33k | £28.06k | £15.00k | £15.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 10 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19/06/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/06/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/05/2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/03/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE IN HABITANTS AND PRIMARILY THE BANGLADESHI IN HABITANTS OF THE METROPOLITAN BOROUGH OF ROCHDALE (HEREINAFTER REFERRED TO AS THE AREA OF BENEFIT) WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO: (I) ADVANCE THE EDUCATION OF THE SAID IN HABITANTS; (II) RELIEVE NEED BY THE PROVISION OF AN ADVICE, INFORMATION AND SUPPORT SERVICE; (III) PROMOTE GOOD RACE RELATIONS BETWEEN THE PERSONS OF ENGLAND AND BANGLADESH BY ENDEAVOURING TO ELIMINATE DISCRIMINATION ON GROUNDS OF RACE AND ENCOURAGING EQUALITY OF OPPORTUNITY BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS.
Maes buddion
ROCHDALE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
108 RAMSAY STREET
ROCHDALE
OL16 2EZ
- Ffôn:
- 01706860349
- E-bost:
- info@bacprochdale.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window