Hanes ariannol WYCOMBE HOMELESS CONNECTION CHRISTIAN TRUST
Rhif yr elusen: 1131541
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2010 | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.35k | £92.08k | £112.52k | £132.56k | £158.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.67k | £86.73k | £97.11k | £124.98k | £144.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.