Hanes ariannol HUGHES HALL IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1137471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.84m £9.51m £12.93m £14.26m £17.07m
Cyfanswm gwariant £7.63m £7.27m £9.56m £11.18m £12.68m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £40.11k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.84m £3.02m £4.99m £1.87m £1.45m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £384.57k £6.33k £315.76k £669.38k £1.12m
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.95m £6.02m £7.13m £7.49m £8.30m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £1.05m £50.00k £128.61k
Incwm - Buddsoddiad £387.30k £267.66k £341.42k £1.20m £1.95m
Incwm - Arall £267.81k £190.91k £155.43k £3.04m £4.26m
Incwm - Cymynroddion £0 £74.55k £153.23k £100.00k £469.22k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.41m £6.02m £7.85m £7.86m £8.51m
Gwariant - Ar godi arian £667.35k £351.05k £606.08k £972.89k £1.34m
Gwariant - Llywodraethu £37.31k £50.63k £56.43k £64.64k £85.91k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £712.00k £752.13k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £74.22k £84.81k £91.33k £101.06k £123.65k
Gwariant - Arall £549.36k £893.63k £1.09m £2.34m £2.83m