Hanes ariannol ROBINSON COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1137494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.28m £8.16m £9.09m £10.01m £11.76m
Cyfanswm gwariant £11.12m £10.18m £11.55m £12.16m £12.97m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.08m £1.10m £1.38m £913.00k £2.12m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.41m £6.00k £613.00k £1.23m £1.64m
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.54m £5.46m £6.43m £6.79m £6.96m
Incwm - Gwaddolion £102.00k £240.00k £96.00k £37.00k £178.40k
Incwm - Buddsoddiad £1.06m £923.00k £660.00k £1.08m £1.19m
Incwm - Arall £302.00k £427.00k £104.00k £30.00k £29.94k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £100.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £8.56m £8.68m £9.90m £9.86m £10.25m
Gwariant - Ar godi arian £2.57m £1.50m £1.65m £2.30m £2.73m
Gwariant - Llywodraethu £22.00k £25.00k £25.00k £34.00k £46.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £791.00k £784.00k £825.00k £947.00k £1.03m
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0