ANNO'S AFRICA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To offer an alternative arts education to orphans and vulnerable children in Kenya's most deprived city slums. We link up with charity schools and orphanages to provide workshops in Music, Dance (inluding Ballet), Art, Drama and Circus. We now also provide the aforementioned workshops in Malawi in addition to Kenya.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cenia
- Malawi
Llywodraethu
- 12 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1064331 WONDERFUL BEAST COMPANY
- 16 Medi 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW TIMOTHY BIRKIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Susan Frederica Chandler | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Lia Craig | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|
||||
Sarah Louise Hamilton | Ymddiriedolwr | 13 March 2015 |
|
|
||||
Owen Richard Lewis | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
ALLAN DAVID CORDUNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHERINE ANN NYGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HAYLEY CATHERINE ROSE VIVIEN MILLS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.80k | £32.71k | £30.05k | £36.70k | £44.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.03k | £33.18k | £35.49k | £40.55k | £42.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Tachwedd 2022 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Rhagfyr 2021 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Rhagfyr 2021 | 45 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 JULY 2009
Gwrthrychau elusennol
THE DIRECTORS SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN AFRICA, NAMELY:- TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE THE NEEDS OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE (WHO REQUIRE BY REASON OF THEIR YOUTH, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES) THROUGH: A THE PROVISION OF RECREATIONAL ARTISTIC AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE INDEPENDENT AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS; C) THROUGH ADVANCING EDUCATION. ( 3 ) TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FOR THE PUBLIC BENEFIT: BY PREVENTING THEM FROM 'BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE YOUNG PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY.
Maes buddion
AFRICA,
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ty Hwnt I'R Gors
Llannor
PWLLHELI
LL53 8PX
- Ffôn:
- 02079376176
- E-bost:
- bee@annosafrica.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window