ymddiriedolwyr MEMORIAL COMMUNITY CHURCH
Rhif yr elusen: 1133488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Allcock | Cadeirydd | 03 January 2022 |
|
|
||||
Shola Ajose | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Anne Kasibante | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Brian Dexter | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|||||
Deborah Sewell-Rouse | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Clive Furness | Ymddiriedolwr | 27 October 2019 |
|
|
||||
Dorothy Ruth Clewett | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
HILARY COLSTON | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.